Casi todos nosotros hemos sido enseñados a multiplicar cuando éramos pequeños mediante el uso repetitivo de las tablas de multiplicar. Parece lo normal pero, sin embargo, este método no se usa en todo el mundo. Uno de los que mas me sorprende es el método que se usa en Japón.

En Japón es habitual enseñar a los niños a multiplicar de una forma muy distinta a las que estamos acostumbrados. Puede parecer lenta pero, ciertamente, es más intuitiva. El método se conoce como multiplicación visual con líneas y consiste en dibujar una serie de rectas separadas entre sí que coinciden con los dígitos de los números a multiplicar.

Primer ejemplo: 32x31

Dibujamos un grupo de líneas paralelas por cada dígito del primer número y lo mismo para el otro, solo que perpendicularmente. Por ejemplo, las líneas verdes son las decenas de 32 y las rojas son las unidades. Las azules y las lilas representan el segundo factor. Pintamos todos los puntos de cruce.

Multiplicacion 32x31

Ahora se trata de sumar los puntos de las columnas, que representan los dígitos del resultado. En este caso, tenemos 2 puntos en la primera columna (color oliva), 9 en la segunda (color celeste) y otros nuevas en la tercera columna (color amarillo). Así pues, este es nuestro resultado: 9, 9, 2 = 992.

En este método, la primera columna representa las unidades, la segunda representa las decenas y la tercera representa las centenas.

Segundo ejemplo: 15x21 (multiplicar llevando)

¿Que pasa cuando la suma de puntos es superior a 9? Como la suma parcial de cada columna representa un dígito, hay que hacer algo si alguna suma pasa de 9.

En este caso basta con arrastrar las decenas de la columna a la siguiente columna, tal como se muestra en la siguiente figura.

Multiplicacion 15x21

El resultado intermedio es 2, 11, 5; pasando las decenas del segundo valor (como se muestra en la figura), nos queda 3, 1, 5. Así pues, el resultado final es 315.

Tercer ejemplo: 123x321 (mas de 2 dígitos por factor)

El método es extensible a multiplicaciones de mas dígitos (o de menos). Solamente hay que tener en cuenta que nos van a salir mas intersecciones y mas columnas en el dibujo de líneas. De hecho, si ambos factores no tienen la misma longitud, nos va a salir una figura parecida a un rectángulo rotado; también nos vale.

Multiplicacion 123x321

El resultado intermedio es 3, 8, 14, 8, 3. Pasamos el dígito sobrante de la tercera columna y nos queda 3, 9, 4, 8, 3; lo que equivale a 39483.

Es muy curioso, ¿verdad?


Comments

comments powered by Disqus